На сайте RussianShips.info размещена информация о дюжине вспомогательных судов типа "Академик Шокальский": http://russianships....g/shokalsky.htm Конечно, как принято в интернете, никаких ссылок на источники.
Финляндия, Турку, «Лайватеолиссус» – 9 единиц:
Меридиан зав.№5,
Чайка зав.№6,
Лавена зав. №16, с 4.11.1950 - Нахимовец, с 25.04.1955 - СБР-138
Кета зав. №20
Акула зав №21
зав. №22, №23, №31, №39
Финляндия, Раума, «Ф.М.Холлминг» – 3 единицы
Овод зав. №46
Шмель зав. №47
Пчела зав. №48
Парусно-моторные суда. Переоборудованы из гражданских учебных баркентин: Меридиан, Чайка (до 1948 гражданская Зенит) и грузовых шхун: Акула, Кета, Лавена (до 1949 Амбра), Овод (до 1951 Н-46), Пчела (до 1952 Н-48), Шмель (до 1952 Н-47), зав.№22, 23, 31, 39.
3 мачты, баркентины (Меридиан, Чайка), бермудские ш хуны (Акула, Кета, Лавена, зав.№22, 23, 31, 39, 40), гафельные шхуны (Овод, Пчела, Шмель)
Распределение по флотам
БФ: Лавена, Меридиан, Овод (с 08.1952 ЧФ), Пчела (с 1952? КВФ), Чайка, Шмель (с 08.1952 ЧФ)
ТОФ: Акула, Кета
Модернизации проекта
Суда безобмоточного размагничивания: СБР-108 (БФ) в Петрозаводске ССЗ №789, СБР-138 (Лавена)
Плавучая казарма: Пчёлка (Пчела)
Бортовые номера
Чайка: В-845
Списание
1949 – Меридиан (3.05, Клайпедское мореходное училище без смены названия, с 1954 Балтийский отряд учебных судов МРХ, с 1970 плавресторан Меридианс, с 6.09.1991 Литва)
1961 – Акула, Кета
1964 – зав.№39
1975 – Овод (24.11), Шмель (24.11), зав.№22
Некоторые факты уточняют и даже противоречат информации, размещенной в финских источниках. А также дают пищу для размышлений.
Баркентина "Меридиан" списана в 1949 – Меридиан (3.05, Клайпедское мореходное училище без смены названия, с 1954 Балтийский отряд учебных судов МРХ, с 1970 плавресторан Меридианс, с 6.09.1991 Литва). Необходимо отметить, что судно принадлежало Калининградскому мореходному училищу МРХ, передача судна из Калининграда в Ригу, в Балтийский отряд учебных судов произошла на 10 лет позже - в 1964 году. О времени, предшествующем передаче и о кадровых перемещениях, красочно описал Евгений Пинаев, бывший тогда боцманом на "Меридиане".
Чайка (до 1948 гражданская Зенит) Согласно финскому списку баркентина "Чайка" (II) зав. №45, заложена 8.01.1951, спущена на воду 6.05.1952, передана 30.06.1952, принята 11.07.1952, владелец - Ломоносов, ВМУ. "Чайка" принадлежала Ломоносовскому мореходному училищу ВМФ, готовившему специалистов для вспомогательного флота. Фотографии "Чайки" с бортовым № В-845 имеются в сети, в том числе в фотоальбомах выпускников ЛМУ ВМФ.
Баркентина "Зенит" зав. №6 согласно финскому списку, заложена 6.03.1947, спущена на воду 10.07.1948, передана 30.08.1948, принята 16.10.1948, владелец - ВМФ. К сожалению, информации по этому учебному судну - совершенно нет ни в сети, ни в публикациях-воспоминаниях.
В финском списке шхуны Н-47 и Н-48 указаны как затопленные в Таллине, Пирита. На рассматриваемом сайте у этих судов более благполучная судьба: перевод на КЧФ и КВФ.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Александр Глебов: 17 марта 2019 - 12:46